ALBA ROMEU ANTONIO
Informe ejecutivo de ALBA ROMEU ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ALBA ROMEU ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Presidente | 19/06/2014 | |
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Consejero Delegado Mancomunado | 19/06/2014 | |
PROJECTES D'EDIFICIS BARCELONA 2002 SL | Consejero | 19/06/2014 | |
CIV CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS VILANOVA SL | Presidente | 24/08/2011 | |
CIV CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS VILANOVA SL | Consejero | 24/08/2011 | |
CIV CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS VILANOVA SL | Consejero Delegado | 24/08/2011 | |
GRANJA ALBA SL | Apoderado | 07/07/2010 | |
GRANJA ALBA SL | REPR.143 RRM | 07/07/2010 | |
VILANOVA CENTRE PARKING SL | Presidente | 03/08/2009 | |
VILANOVA CENTRE PARKING SL | Consejero | 03/08/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALBA ROMEU ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA ROMEU ANTONIO
Consejero Delegado Mancomunado
- Alba Romeu Antonio
- Smith Espinosa Angel
Consejero
- Alba Romeu Antonio
- Smith Espinosa Angel
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35157 , F 85, S 8, H B 262137, I/A 3 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-08
Consejero Delegado
- Alba Romeu Antonio
Consejero
- Alba Romeu Antonio
- Alba Tort Maria Dolores
- Alba Tort Nuria
- Tort Soler Maria Dolores
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42758 , F 141, S 8, H B 55087, I/A 9 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23554 , F 149, S 8, H B 55087, I/A 8 (24/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-170-08
Empresa: GRANJA ALBA SL
Apoderado
- Alba Romeu Antonio
REPR.143 RRM
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29183 , F 48, S 8, H B 95028, I/A 12 (07/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-136-08
Empresa: VILANOVA CENTRE PARKING SL
Consejero Delegado
- Alba Romeu Antonio
Consejero
- Alba Romeu Antonio
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30793 , F 91, S 8, H B 178436, I/A 3 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-153-08
Empresa: SAN CRISPIN SL
Consejero Delegado
- Alba Romeu Antonio
Consejero
- Alba Romeu Antonio
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30562 , F 137, S 8, H B 58312, I/A 14 (10/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-08
Empresa: TORT ALBA SL
Apoderado
- Alba Romeu Antonio
Consejero Delegado
- Alba Romeu Antonio
Consejero
- Alba Romeu Antonio
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30139 , F 117, S 8, H B 64154, I/A 10 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-08
Empresa: FAMILIA ALBA SL
Apoderado
- Alba Romeu Antonio
Consejero Delegado
- Alba Romeu Antonio
Consejero
- Alba Romeu Antonio
Presidente
- Alba Romeu Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29980 , F 167, S 8, H B 89796, I/A 16 (14/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-16-08
Información de ALBA ROMEU ANTONIO
Mostramos los datos de ALBA ROMEU ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA ROMEU ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos