ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
Informe ejecutivo de ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES Y FOTOVOLTAICA ALBA SL | Administrador Solidario | 01/09/2011 |
VINCULACIONES DE ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
Empresa: HACIENDA ANDALUZA LOS ARBITRIOS SL
Administrador Solidario
- Alba Romero Antonio Jesus
- Alba Romero Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2385 , F 105, S 8, H CA 39366, I/A 9 (01/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-11
Empresa: RUSTIARCOS SL
Administrador Solidario
- Alba Romero Antonio Jesus
- Alba Romero Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2435 , F 152, S 8, H CA 34415, I/A 6 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-11
Empresa: RUSTIARCOS SL
Administrador Solidario
- Alba Romero Antonio Jesus
- Alba Romero Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2173 , F 225, S 8, H CA 34415, I/A 4 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-13-11
Empresa: HACIENDA ANDALUZA LOS ARBITRIOS SL
Administrador Solidario
- Alba Romero Antonio Jesus
- Alba Romero Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1951 , F 117, S 8, H CA 39366, I/A 4 (16/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-11
Empresa: INVERSIONES Y FOTOVOLTAICA ALBA SL
Administrador Solidario
- Alba Romero Antonio Jesus
- Alba Romero Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 78, S 8, H CA 42262, I/A 1 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-11
Información de ALBA ROMERO ANTONIO JESUS
Mostramos los datos de ALBA ROMERO ANTONIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA ROMERO ANTONIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos