ALBA ORDUNA CARMEN
Informe ejecutivo de ALBA ORDUNA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALBA ORDUNA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASOCIACION NAVARRA DE INFORMATICA MUNICIPAL SA | Consejero | 04/03/2024 | |
SA COMERCIOS MINORISTAS DE PAMPLONA | Consejero | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE ALBA ORDUNA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA ORDUNA CARMEN
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 197, S 8, H NA 12872, I/A 105 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-31
Consejero
- Alba Orduna Carmen
- Alonso Irisarri Endika
- Armendariz Barnechea Mikel
- Campion Ventura David
- Curiel Garcia Marina
- Echavarri Miñano Maria
- Esparza Iriarte Jesus Antonio
- Gallardo Albajar Ignacio
- Ibarrola Guillen Cristina
- Lecumberri Bonilla Maria
- Mateo Zozaya Luisa
- Mauleon Echeverria Jose Maria
- Mauleon Urra Santos
- Remirez Noguera Laura
- Toquero Gil Alejandro
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 197, S 8, H NA 12872, I/A 105 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-31
Empresa: SA COMERCIOS MINORISTAS DE PAMPLONA
Consejero
- Alba Orduna Carmen
- Alonso Irisarri Endika
- Beloki Unzu Maider
- Caballero Martinez Maria Mar
- Del Pozo Cano Eloy
- Echavarri Miñano Maria
- Gallardo Albajar Ignacio
- Garcia-valiño Abos Clara Pilar
- Larrayoz Ilundain Nuria
- Martinez Urionabarrenetxea Koldo
- Mauleon Echeverria Jose Maria
- Miqueleiz Arraras Amparo
- Perez Remondegui Angel Gonzalo
- Saiz Delgado Elma
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 218, S 8, H NA 5779, I/A 67 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-31
Empresa: SA COMERCIOS MINORISTAS DE PAMPLONA
Consejero
- Alba Orduna Carmen
- Alonso Irisarri Endika
- Aranguren Reta Fernando
- Azpilicueta Rodriguez Valdes Silvia
- Beloki Unzu Maider
- Caballero Martinez Maria
- Echavarri Miñano Maria
- Echenique Huarte Juan
- Elizalde Urmeneta Ana
- Esporrin Las Heras Maria Teresa
- Jimenez Bolea Jose Maria
- Leoz Sanz Javier
- Perez Remondegui Gonzalo
- Ulzurrun Puy Cecilia
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 218, S 8, H NA 5779, I/A 67 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 732 , F 107, S 8, H NA 3485, I/A 100 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-31
Consejero
- Alba Orduna Carmen
- Alonso Irisarri Endika
- Armendariz Barnechea Mikel
- Campion Ventura David
- Curiel Garcia Marina
- Echavarri Miñano Maria
- Esparza Iriarte Jesus Antonio
- Gallardo Albajar Ignacio
- Ibarrola Guillen Cristina
- Lecumberri Bonilla Maria
- Mateo Zozaya Luisa
- Mauleon Echeverria Jose Maria
- Mauleon Urra Santos
- Remirez Noguera Laura
- Toquero Gil Alejandro
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1390 , F 192, S 8, H NA 12872, I/A 99 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-31
Empresa: SA COMERCIOS MINORISTAS DE PAMPLONA
Consejero
- Alba Orduna Carmen
- Alonso Irisarri Endika
- Aranguren Reta Fernando
- Azpilicueta Rodriguez Valdes Silvia
- Beloki Unzu Maider
- Caballero Martinez Maria
- Echavarri Miñano Maria
- Echenique Huarte Juan
- Elizalde Urmeneta Ana
- Esporrin Las Heras Maria Teresa
- Garcia Martin Juan Luis
- Jimenez Bolea Jose Maria
- Leoz Sanz Javier
- Perez Remondegui Gonzalo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 495 , F 216, S 8, H NA 5779, I/A 61 (18/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-31
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 74, S 8, H NA 3485, I/A 90 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-31
Información de ALBA ORDUNA CARMEN
Mostramos los datos de ALBA ORDUNA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA ORDUNA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos