ALBA MESA JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ALBA MESA JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALBA MESA JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOL CASANDRA SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
PALAPA EXPERIENCE SL | Administrador Unico | 20/05/2022 | |
TRAYECTONAVICAR SL | Administrador Unico | 15/11/2018 | |
SOL SALENTINO SL | Socio Unico | 21/02/2018 | |
SOL SALENTINO SL | Administrador Unico | 21/02/2018 | |
SOL CASANDRA SL | Socio Unico | 30/09/2015 | |
NEW CASANDRA SL | Socio Unico | 28/05/2014 | |
NEW CASANDRA SL | Administrador Unico | 28/05/2014 |
VINCULACIONES DE ALBA MESA JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA MESA JUAN CARLOS
Empresa: SOL CASANDRA SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6078 , F 147, S 8, H SE106648, I/A 3 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-30-41
Empresa: PALAPA EXPERIENCE SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7228 , F 144, S 8, H SE134890, I/A 1 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-101-41
Empresa: SOL CASANDRA SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6078 , F 147, S 8, H SE106648, I/A 2 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-213-41
Empresa: TRAYECTONAVICAR SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6629 , F 110, S 8, H SE119667, I/A 1 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-41
Empresa: SOL SALENTINO SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6502 , F 170, S 8, H SE116651, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-41
Empresa: SOL SALENTINO SL
Socio Único
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6502 , F 170, S 8, H SE116651, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-41
Empresa: SOL CASANDRA SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6078 , F 145, S 8, H SE106648, I/A 1 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Empresa: SOL CASANDRA SL
Socio Único
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6078 , F 145, S 8, H SE106648, I/A 1 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-193-41
Empresa: NEW CASANDRA SL
Administrador Unico
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5868 , F 43, S 8, H SE101481, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-41
Empresa: NEW CASANDRA SL
Socio Único
- Alba Mesa Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5868 , F 43, S 8, H SE101481, I/A 1 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-41
Información de ALBA MESA JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ALBA MESA JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA MESA JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos