ALBA MARTORELL ANTONIO
Informe ejecutivo de ALBA MARTORELL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBA MARTORELL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REXAC'S ARTESANOS SL | Administrador Unico | 22/02/2013 | 08/07/2016 |
REXAC'S ARTESANOS SL | Administrador Solidario | 22/02/2013 | |
BON RISC SL | Apoderado | 13/05/2010 | |
BICOTAN SL | Administrador Unico | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE ALBA MARTORELL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA MARTORELL ANTONIO
Empresa: REXAC'S ARTESANOS SL
Administrador Unico
- Alba Martorell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2524 , F 113, S 8, H PM 19597, I/A B (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-137-07
Empresa: REXAC'S ARTESANOS SL
Administrador Unico
- Alba Martorell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 75, S 8, H PM 19597, I/A 6 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: REXAC'S ARTESANOS SL
Administrador Solidario
- Alba Martorell Antonio
- Martorell Perello Juan Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 75, S 8, H PM 19597, I/A 6 (22/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-44-07
Empresa: BON RISC SL
Apoderado
- Alba Martorell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1345 , F 36, S 8, H PM 22900, I/A 5 (13/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-07
Empresa: BICOTAN SL
Administrador Unico
- Alba Martorell Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 182, S 8, H PM 45663, I/A 3 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-07
Información de ALBA MARTORELL ANTONIO
Mostramos los datos de ALBA MARTORELL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA MARTORELL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos