ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
Informe ejecutivo de ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENAGAS GTS SA | Apoderado | 17/02/2021 |
VINCULACIONES DE ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
Empresa: ENAGAS SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33579 , F 97, S 8, H M 6113, I/A 849 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: ENAGAS TRANSPORTE SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
- Alba Parias Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40993 , F 133, S 8, H M 542143, I/A 109 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: ENAGAS GTS SA
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34698 , F 79, S 8, H M 542142, I/A 68 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: ENAGAS GTS SA
Apoderado Mancomunado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34698 , F 79, S 8, H M 542142, I/A 68 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-37-28
Empresa: GASODUCTO DE EXTREMADURA SA
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28863 , F 184, S 8, H M 157818, I/A 103 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: GASODUCTO AL ANDALUS SA
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40954 , F 51, S 8, H M 157819, I/A 107 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: ENAGAS HOLDING USA SL
Apoderado Mancomunado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39033 , F 39, S 8, H M 693544, I/A 12 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SL
Apoderado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
- Vadillo Maruri Manuel Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5811 , F 167, S 8, H BI 61768, I/A 58 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-48
Empresa: ENAGAS RENOVABLE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado Mancomunado
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39905 , F 48, S 8, H M 708753, I/A 10 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
Empresa: ENAGAS EMPRENDE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alba Martin Maria De Las Mercedes
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38384 , F 224, S 8, H M 631075, I/A 28 (10/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-28
VER MAS ACTOS
Información de ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES
Mostramos los datos de ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos