ALBA CASTRO LORENA
Informe ejecutivo de ALBA CASTRO LORENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 43
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 61
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ALBA CASTRO LORENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PULL & BEAR LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
OYSHO LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
MASSIMO DUTTI LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
STRADIVARIUS LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
BERSHKA LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
ZARA HOME LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/07/2019 | |
PLATAFORMA CABANILLAS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/07/2019 | |
PLATAFORMA LOGISTICA LEON SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2019 | |
PLATAFORMA EUROPA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2019 | |
ZARA LOGISTICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/07/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALBA CASTRO LORENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALBA CASTRO LORENA
Empresa: STRADIVARIUS LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
- Triquell Valls Jorge
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3730 , F 50, S 8, H C 3385, I/A 124 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-15
Empresa: INDITEX LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
- Lopez Cernadas Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 86, S 8, H C 46841, I/A 48 (05/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-156-15
Empresa: PLATAFORMA LOGISTICA MECO SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
Presidente
- Alba Castro Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3522 , F 198, S 8, H C 3134, I/A 108 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-161-15
Empresa: UTERQUE LOGISTICA SA
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 84, S 8, H C 42050, I/A 60 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-15
Empresa: TORDERA LOGISTICA SL
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3606 , F 71, S 8, H C 47537, I/A 30 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-15
Empresa: PLATAFORMA EUROPA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
- Reñon Tuñez Ramon
Presidente
- Alba Castro Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 76, S 8, H C 13211, I/A 94 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-15
Empresa: OYSHO LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3659 , F 70, S 8, H C 1896, I/A 105 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-15
Empresa: ZARA HOME LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3678 , F 4, S 8, H C 22074, I/A 99 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-15
Empresa: BERSHKA LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
- Rahola Sala Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646 , F 105, S 8, H C 19085, I/A 105 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-15
Empresa: MASSIMO DUTTI LOGISTICA SA
Consejero
- Alba Castro Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3617 , F 25, S 8, H C 16715, I/A 101 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-176-15
VER MAS ACTOS
Información de ALBA CASTRO LORENA
Mostramos los datos de ALBA CASTRO LORENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALBA CASTRO LORENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos