ALAVEDRA GRANERO MARC
Informe ejecutivo de ALAVEDRA GRANERO MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALAVEDRA GRANERO MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION VALORIZACION HORMIGON SL | Administrador Unico | 18/04/2011 |
VINCULACIONES DE ALAVEDRA GRANERO MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAVEDRA GRANERO MARC
Empresa: GRUAS BADALONA GRUBASA SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Alavedra Granero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38102 , F 55, S 8, H B 17151, I/A 17 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-08
Empresa: GRUAS BADALONA GRUBASA SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Alavedra Granero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38102 , F 54, S 8, H B 17151, I/A 15 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: GRUAS BADALONA GRUBASA SA
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Alavedra Granero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38102 , F 54, S 8, H B 17151, I/A 15 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-08
Empresa: GRUAS BADALONA GRUBASA SA
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
- Alavedra Granero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38102 , F 51, S 8, H B 17151, I/A 13 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-08
Empresa: GESTION VALORIZACION HORMIGON SL
Administrador Unico
- Alavedra Granero Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42507 , F 138, S 8, H B 407928, I/A 1 (18/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-84-08
Información de ALAVEDRA GRANERO MARC
Mostramos los datos de ALAVEDRA GRANERO MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAVEDRA GRANERO MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos