ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
Informe ejecutivo de ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAT ALMENDRAS ALTO ARAGON | Mie.Cons.Rec | 26/05/2010 | |
SAT ALMENDRAS ALTO ARAGON | Pre.Cons.Rec | 26/05/2010 |
VINCULACIONES DE ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
Empresa: SAT N> 8553 ALMENDRAS ALTO ARAGON
Mie.Cons.Rec
- Alastrue Zandundo Jesus Javier
- Arnal Sampietro Felix
- Esteban Barreu Jose Fernando
- Garces Calvo Fernando
- Larrosa Ballarin Jose Antonio
- Monaj Rivares Vicente
- Peña Arenas Lorenzo
Pre.Cons.Rec
- Alastrue Zandundo Jesus Javier
Sec.Cons.Rec
Tesorero
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449, L 6, F 207, S 8, H HU 4838, I/A 7 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-22
Administrador Mancomunado
- Alastrue Zandundo Jesus Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 320, L 156, F 182, S 8, H HU 127, I/A 5 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-22
Empresa: SAT ALMENDRAS ALTO ARAGON
Mie.Cons.Rec
- Alastrue Zandundo Jesus Javier
- Arnal Sampietro Felix
- Esteban Barreu Jose Fernando
- Garces Calvo Fernando
- Larrosa Ballarin Jose Antonio
- Monaj Rivares Vicente
- Peña Arenas Lorenzo
Pre.Cons.Rec
- Alastrue Zandundo Jesus Javier
Sec.Cons.Rec
Tesorero
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 449, L 6, F 207, S 8, H HU 4838, I/A 6 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-106-22
Información de ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER
Mostramos los datos de ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALASTRUE ZANDUNDO JESUS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos