ALARCON VELASCO SALVADOR
Informe ejecutivo de ALARCON VELASCO SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ALARCON VELASCO SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL INMOBILIARIA GEXXI SL | Consejero | 15/12/2020 | |
GENERAL ELEVADORES XXI SL | Consejero | 15/12/2020 | |
AUTOMATISMOS ALARCON SL | Apoderado | 19/03/2013 |
VINCULACIONES DE ALARCON VELASCO SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALARCON VELASCO SALVADOR
Empresa: GENERAL INMOBILIARIA GEXXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991, L 4898, F 111, S 8, H MA158344, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-29
Empresa: GENERAL ELEVADORES XXI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991, L 4898, F 101, S 8, H MA158343, I/A 1 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-29
Empresa: GENERAL ELEVADORES XXI SL
Auditor
Consejero
Mmbr.Com.Del
Pres.Com.Del
Presidente
Sec.Com.Del
Secretario
Vicepresidente
Vpre.Pres.Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542, L 1455, F 143, S 8, H MA 42100, I/A 48 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-29
Empresa: GENERAL ELEVADORES XXI SL
Apoderado Mancomunado
- Alarcon Velasco Salvador
- Encuentra Seminario Fermin
- Encuentra Seminario Gonzalo
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542, L 1455, F 142, S 8, H MA 42100, I/A 43 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-29
Empresa: GENERAL ELEVADORES XXI SL
Consejero
Mmbr.Com.Del
- Alarcon Velasco Salvador
- Encuentra Peralta Fermin
Pres.Com.Del
Presidente
Sec.Com.Del
Secretario
Vicepresidente
Vpre.Pres.Co
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2542, L 1455, F 140, S 8, H MA 42100, I/A 41 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-174-29
Empresa: AUTOMATISMOS ALARCON SL
Apoderado
- Alarcon Velasco Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5083, L 3990, F 198, S 8, H MA116240, I/A 2 (19/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-29
Información de ALARCON VELASCO SALVADOR
Mostramos los datos de ALARCON VELASCO SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALARCON VELASCO SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos