ALARCON HOYOS SALVADOR
Informe ejecutivo de ALARCON HOYOS SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALARCON HOYOS SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUNANDLIFE SUITES SL | Socio Unico | 07/10/2021 | |
SUNANDLIFE SUITES SL | Administrador Unico | 13/08/2018 | |
AHRO SUITES PROPERTY MANAGEMENT SL | Administrador Solidario | 06/06/2016 |
VINCULACIONES DE ALARCON HOYOS SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALARCON HOYOS SALVADOR
Empresa: SUNANDLIFE SUITES SL
Socio Único
- Alarcon Hoyos Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 183, S 8, H MA137956, I/A 3 (07/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-199-29
Empresa: SMART GESTION Y OBRAS SL
Administrador Solidario
- Alarcon Hoyos Salvador
- Segura Manzano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646, L 4553, F 29, S 8, H MA140932, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Empresa: SUNANDLIFE SUITES SL
Administrador Unico
- Alarcon Hoyos Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 183, S 8, H MA137956, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Empresa: SUNANDLIFE SUITES SL
Administrador Solidario
- Alarcon Hoyos Salvador
- Segura Manzano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 183, S 8, H MA137956, I/A 2 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-29
Empresa: SMART GESTION Y OBRAS SL
Administrador Solidario
- Alarcon Hoyos Salvador
- Segura Manzano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5646, L 4553, F 29, S 8, H MA140932, I/A 1 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-29
Empresa: SUNANDLIFE SUITES SL
Administrador Solidario
- Alarcon Hoyos Salvador
- Segura Manzano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588, L 4495, F 183, S 8, H MA137956, I/A 1 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-29
Empresa: AHRO SUITES PROPERTY MANAGEMENT SL
Administrador Solidario
- Alarcon Hoyos Salvador
- Segura Manzano Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5524, L 4431, F 4, S 8, H MA134514, I/A 1 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-29
Información de ALARCON HOYOS SALVADOR
Mostramos los datos de ALARCON HOYOS SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALARCON HOYOS SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos