ALAR JOEL DAVID
Informe ejecutivo de ALAR JOEL DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALAR JOEL DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POWERBOOK GESTION SL | Administrador Unico | 14/12/2020 |
VINCULACIONES DE ALAR JOEL DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAR JOEL DAVID
Empresa: POWERBOOK GESTION SL
Administrador Unico
- Alar Joel David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17864 , F 99, S 8, H M 308284, I/A 4 (14/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-243-28
Apoderado Solidario
- Alar Joel David
- Masarati Anthony John
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24914 , F 220, S 8, H M 448563, I/A 56 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-34-28
Apoderado Mancomunado
- Alar Joel David
Apoderado
- Alar Joel David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24914 , F 219, S 8, H M 448563, I/A 52 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24914 , F 214, S 8, H M 448563, I/A 41 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24914 , F 212, S 8, H M 448563, I/A 37 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-161-28
Información de ALAR JOEL DAVID
Mostramos los datos de ALAR JOEL DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAR JOEL DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos