ALAN SHAW NICOLSON
Informe ejecutivo de ALAN SHAW NICOLSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALAN SHAW NICOLSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLEAR BLUE SKIES GROUP SL | Administrador Unico | 09/01/2015 | |
SEBASTIAN TENERIFE SL | Administrador Unico | 04/11/2010 | 19/08/2014 |
VINCULACIONES DE ALAN SHAW NICOLSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAN SHAW NICOLSON
Empresa: CLEAR BLUE SKIES GROUP SL
Administrador Unico
- Alan Shaw Nicolson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2510 , F 60, S 8, H TF 32586, I/A 4 (09/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-13-38
Empresa: SEBASTIAN TENERIFE SL
Administrador Unico
- Alan Shaw Nicolson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 147, S 8, H TF 47889, I/A 2 (19/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-164-38
Empresa: SEBASTIAN TENERIFE SL
Administrador Unico
- Alan Shaw Nicolson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3161 , F 144, S 8, H TF 47889, I/A 1 (04/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-222-38
Información de ALAN SHAW NICOLSON
Mostramos los datos de ALAN SHAW NICOLSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAN SHAW NICOLSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos