ALAMO LOPEZ JOSE
Informe ejecutivo de ALAMO LOPEZ JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 12
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ALAMO LOPEZ JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STUART MCKENZIE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
INTERNATIONAL PROPERTY FUND SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
MIRAFLORES DE LA SIERRA GRUPO INMOBILIARIO SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
GESTRATASA SL | Administrador Unico | 08/10/2020 | |
IMPORTACIONES PREVENSUR SL | Administrador Unico | 15/05/2020 | |
POLYGIMBO SL | Socio Unico | 13/12/2019 | |
POLYGIMBO SL | Administrador Unico | 13/12/2019 | |
CAMARVE SL | Socio Unico | 24/10/2019 | |
CAMARVE SL | Administrador Unico | 24/10/2019 | |
SANTA CATALINA DE GESTION ARACENA SL | Administrador Unico | 20/09/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ALAMO LOPEZ JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAMO LOPEZ JOSE
Empresa: TRINCAESPIÑAS SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 518142, I/A 4 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-127-28
Empresa: TRINCAESPIÑAS SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28778 , F 186, S 8, H M 518142, I/A 3 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Empresa: IMPORTACIONES PREVENSUR SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 39, S 8, H AL 16169, I/A 4 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-04
Empresa: PLAYA REBULLE SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1438 , F 218, S 8, H AL 38212, I/A 7 (20/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-230-04
Empresa: GESTRATASA SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14852 , F 168, S 8, H M 247110, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14852 , F 176, S 8, H M 247111, I/A 6 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: INTERNATIONAL PROPERTY FUND SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14276 , F 194, S 8, H M 235343, I/A 7 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14852 , F 192, S 8, H M 247113, I/A 7 (08/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-28
Empresa: PREVENSUR SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 645 , F 39, S 8, H AL 16169, I/A 3 (15/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-104-04
Empresa: GRUPO ERJE MADRID SL
Administrador Unico
- Alamo Lopez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37916 , F 78, S 8, H M 675178, I/A 4 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
VER MAS ACTOS
Información de ALAMO LOPEZ JOSE
Mostramos los datos de ALAMO LOPEZ JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAMO LOPEZ JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos