ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
Informe ejecutivo de ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
IFSES EDUCACION SL | Apoderado | 26/09/2023 | |
IFSES EDUCACION SL | Apoderado Solidario | 15/07/2023 | |
ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR SL | Apoderado Solidario | 10/07/2023 |
VINCULACIONES DE ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
Empresa: ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR SL
Apoderado
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41018 , F 153, S 8, H M 407497, I/A 39 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: IFSES EDUCACION SL
Apoderado
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38194 , F 178, S 8, H M 679649, I/A 17 (26/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-28
Empresa: IFSES EDUCACION SL
Apoderado Solidario
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38194 , F 176, S 8, H M 679649, I/A 15 (15/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-138-28
Empresa: ACADEMIA DE ESTUDIOS MIR SL
Apoderado Solidario
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41018 , F 152, S 8, H M 407497, I/A 36 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-28
Empresa: MARIA JOSE ALAMINOS SL
Liquidador
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35585 , F 179, S 8, H M 639567, I/A 2 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: MARIA JOSE ALAMINOS SL
Administrador Unico
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35585 , F 179, S 8, H M 639567, I/A 2 (29/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-127-28
Empresa: SEEDTAG ADVERTISING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 72, S 8, H M 578365, I/A 35 (05/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-89-28
Empresa: SEEDTAG ADVERTISING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
- Alonso Cardeñosa Marta
- Arcenegui Moron Leticia
- Capdevilla Espitia Jordi
- Casla Aguilar Maria
- Cuellar Llorens Esteban
- Fernandez Alonso Borja
- Fernandez Garcia David
- Goldbaum Muñoz Paul Eberhardt
- Lara Lainez Raul
- Lisazo Ignacio Da Silva Rodrigo
- Martinez Luque Gregorio
- Nieto I Riera Albert
- Poyatos Gutierrez Jorge
- Sopeña Lopez De Lerma Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 68, S 8, H M 578365, I/A 34 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: SEEDTAG ADVERTISING SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
- Fernandez Garcia David
- Nieto I Riera Albert
- Poyatos Gutierrez Jorge
- Sopeña Lopez De Lerma Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 68, S 8, H M 578365, I/A 34 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-55-28
Empresa: MARIA JOSE ALAMINOS SL
Administrador Unico
- Alaminos Gil Ortega Maria Josefa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35585 , F 179, S 8, H M 639567, I/A 1 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-37-28
VER MAS ACTOS
Información de ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA
Mostramos los datos de ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAMINOS GIL ORTEGA MARIA JOSEFA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos