ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
Informe ejecutivo de ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LECTA SELF-ADHESIVES ESPAÑA SL | Administrador Solidario | 28/06/2024 | |
TORRASPAPEL DISTRIBUCION SA | Administrador Solidario | 02/05/2024 | |
TORRASPAPEL SA | Consejero | 02/05/2024 |
VINCULACIONES DE ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
Empresa: LECTA SELF-ADHESIVES ESPAÑA SL
Administrador Solidario
- Alain Simon Roger Gaudre
- Balart Vilar Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617561, I/A 1 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-08
Empresa: TORRASPAPEL SA
Consejero
- Alain Simon Roger Gaudre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48945 , F 44, S 8, H B 19599, I/A 726 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: TORRASPAPEL DISTRIBUCION SA
Administrador Solidario
- Alain Simon Roger Gaudre
- Rivilla Lizano Gustavo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48220 , F 150, S 8, H B 101675, I/A 197 (02/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-92-08
Empresa: FCI AUTOMOTIVE SPAIN SL
Administrador Solidario
- Alain Simon Roger Gaudre
- Cyrille Victor Prugnaud
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43057 , F 184, S 8, H B 419840, I/A 6 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-08
Información de ALAIN SIMON ROGER GAUDRE
Mostramos los datos de ALAIN SIMON ROGER GAUDRE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALAIN SIMON ROGER GAUDRE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos