AKI MARKUS PELTOLA
Informe ejecutivo de AKI MARKUS PELTOLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AKI MARKUS PELTOLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TUPLAKASI SL | Administrador Solidario | 22/03/2023 | |
BARC PEOPLE CONSULTING SL | Administrador Solidario | 04/05/2022 |
VINCULACIONES DE AKI MARKUS PELTOLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AKI MARKUS PELTOLA
Empresa: TUPLAKASI SL
Administrador Solidario
- Aki Markus Peltola
- Jules Mika Lajola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43996 , F 105, S 8, H B 444004, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: TUPLAKASI SL
Administrador Unico
- Aki Markus Peltola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43996 , F 105, S 8, H B 444004, I/A 2 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-08
Empresa: JULES LAJOLA SL
Administrador Solidario
- Aki Markus Peltola
- Jules Mika Lajola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48283 , F 19, S 8, H B 578688, I/A 2 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-08
Empresa: BARC PEOPLE CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aki Markus Peltola
- Jules Mika Lajola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48289 , F 9, S 8, H B 578919, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: JULES LAJOLA SL
Administrador Solidario
- Aki Markus Peltola
- Jules Mika Lajola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48283 , F 18, S 8, H B 578688, I/A 1 (02/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-88-08
Empresa: TUPLAKASI SL
Administrador Unico
- Aki Markus Peltola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43996 , F 105, S 8, H B 444004, I/A 1 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-214-08
Información de AKI MARKUS PELTOLA
Mostramos los datos de AKI MARKUS PELTOLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AKI MARKUS PELTOLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos