AKEEM ALABI AKINWALE
Informe ejecutivo de AKEEM ALABI AKINWALE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AKEEM ALABI AKINWALE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARBLE CONCEPT INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 28/10/2014 |
VINCULACIONES DE AKEEM ALABI AKINWALE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AKEEM ALABI AKINWALE
Empresa: MARBLE CONCEPT INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Akeem Alabi Akinwale
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44086 , F 58, S 8, H B 446581, I/A 3 (28/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-08
Empresa: MARBLE CONCEPT INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Akeem Alabi Akinwale
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44086 , F 58, S 8, H B 446581, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-204-08
Empresa: MARBLE CONCEPT INTERNATIONAL SL
Administrador Solidario
- Akeem Alabi Akinwale
- Prayer Mike Akinwale
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44086 , F 57, S 8, H B 446581, I/A 1 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-08
Información de AKEEM ALABI AKINWALE
Mostramos los datos de AKEEM ALABI AKINWALE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AKEEM ALABI AKINWALE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos