AJURIA GARATE ARITZ
Informe ejecutivo de AJURIA GARATE ARITZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AJURIA GARATE ARITZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE EQUIPAMIENTOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2023 | |
COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE EQUIPAMIENTOS SA | Presidente | 14/12/2023 | |
COMERCIAL HOSTELERA DEL NORTE EQUIPAMIENTOS SA | Consejero | 14/12/2023 | |
GESTION DE PROYECTOS DE VENTILACION SL | Consejero | 22/09/2023 | |
GESTION DE PROYECTOS DE VENTILACION SL | Presidente | 22/09/2023 |
VINCULACIONES DE AJURIA GARATE ARITZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJURIA GARATE ARITZ
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ajuria Garate Aritz
- Aranguren Eizaguirre Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 124, S 8, H SS 5489, I/A 33 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ajuria Garate Aritz
- Barrutia Elcorobarrutia Kirmutz
- Gomez De Segura Juaniz Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 123, S 8, H SS 5489, I/A 32 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 123, S 8, H SS 5489, I/A 32 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Consejero
Presidente
- Ajuria Garate Aritz
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 38, S 8, H SS 5489, I/A 31 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Consejero
Presidente
- Ajuria Garate Aritz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 38, S 8, H SS 5489, I/A 31 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-20
Consejero
- Ajuria Garate Aritz
- Gil Zuazo Luis Alberto
- Senosiain Jauregui Joaquin
Presidente
- Ajuria Garate Aritz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4018 , F 105, S 8, H Z 56068, I/A 3 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-188-50
Consejero
Presidente
- Ajuria Garate Aritz
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 38, S 8, H SS 5489, I/A 28 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Consejero
Presidente
- Ajuria Garate Aritz
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1309 , F 38, S 8, H SS 5489, I/A 28 (31/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-20
Consejero Delegado
Consejero
- Ajuria Garate Aritz
- Hernandez Lozano Jose Manuel
- Hernando Garcia Maria Soledad
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1824 , F 106, S 8, H BI 3977,A , I/ 26 (18/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-48
Empresa: INOX SANTA ANA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Ajuria Garate Aritz
- Fiz Melsio Francisco Javier
- Ulacia Arnaiz Iñigo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5073 , F 24, S 8, H BI 36716, I/A 14 (17/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-48
VER MAS ACTOS
Información de AJURIA GARATE ARITZ
Mostramos los datos de AJURIA GARATE ARITZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJURIA GARATE ARITZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos