AJUNTAMENT DE TERRASSA
Informe ejecutivo de AJUNTAMENT DE TERRASSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AJUNTAMENT DE TERRASSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA SA | Consejero | 14/12/2021 | |
PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA SA | Consejero | 23/03/2017 | |
PROMOCIONS INDUSTRIALS DE TERRASSA SA | Consejero | 20/12/2011 |
VINCULACIONES DE AJUNTAMENT DE TERRASSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJUNTAMENT DE TERRASSA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47708 , F 111, S 8, H B 44576, I/A 85 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22874 , F 221, S 8, H B 44576, I/A 68 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-08
Consejero
- Agut Sanz Joan
- Ajuntament De Terrassa
- Cambra Oficial De Comerc I Industria De Terrassa
- Cambra Oficial De La Propietat Urbana De Terrassa
- CIRSA BUSINESS CORPORATION SA
- Confederacio Empresarial Comarcal De Terrassa
- LIFAPI SL
- MINA PUBLICA D'AIGUES DE TERRASSA SA
- Mutua De Terrassa Mutualitat De Previsio Social A
- TELSTAR SA
- Termes Badia Adria
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22874 , F 213, S 8, H B 44576, I/A 46 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-08
Empresa: TERRASSA FUTBOL CLUB SAD
Consejero
PRES.HONORI.
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35703 , F 26, S 8, H B 210132, I/A 20 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-08
Información de AJUNTAMENT DE TERRASSA
Mostramos los datos de AJUNTAMENT DE TERRASSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJUNTAMENT DE TERRASSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos