AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
Informe ejecutivo de AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS TURISTICOS GRAN CANARIA SL | Administrador Mancomunado | 19/07/2021 |
VINCULACIONES DE AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS GRAN CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Ajeno Macias Victor-manuel
- Cordero Lizana Hugo Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H GC 6414, I/A 11 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS GRAN CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Ajeno Macias Francisco-javier
- Ajeno Macias Victor-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H GC 6414, I/A 11 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS GRAN CANARIA SL
Administrador Mancomunado
- Ajeno Macias Victor-manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H GC 6414, I/A 10 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-35
Empresa: SERVICIOS TURISTICOS GRAN CANARIA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ajeno Macias Francisco-javier
- Ajeno Macias Victor-manuel
- Hernandez Santana Jose
- Peña Medina Miguel
- Sanchez Robaina Concepcion
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1669 , F 64, S 8, H GC 6414, I/A 9 (13/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-159-35
Información de AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL
Mostramos los datos de AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJENO MACIAS VICTOR-MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos