AJA MORCHON OSCAR
Informe ejecutivo de AJA MORCHON OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AJA MORCHON OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES AJA MARCHENA E HIJOS SL | Administrador Mancomunado | 11/08/2011 |
VINCULACIONES DE AJA MORCHON OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJA MORCHON OSCAR
Empresa: AJA MORCHON SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Aja Morchon Antonio Javier
- Aja Morchon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 109, S 8, H SA 15188, I/A 2 (08/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-37
Empresa: AJA MORCHON SALAMANCA SL
Administrador Solidario
- Aja Morchon Antonio Javier
- Aja Morchon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 443 , F 106, S 8, H SA 15188, I/A 1 (30/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-194-37
Empresa: DISTRIBUCIONES AJA SALAMANCA SL
Liquidador Mancomunado
- Aja Marchena Antonio
- Aja Morchon Antonio Javier
- Aja Morchon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 137, S 8, H VA 17578, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-47
Empresa: DISTRIBUCIONES AJA SALAMANCA SL
Administrador Mancomunado
- Aja Morchon Antonio Javier
- Aja Morchon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1183 , F 137, S 8, H VA 17578, I/A 3 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-47
Administrador Mancomunado
- Aja Morchon Antonio Javier
- Aja Morchon Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 728 , F 148, S 8, H VA 2972, I/A 5 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-47
Información de AJA MORCHON OSCAR
Mostramos los datos de AJA MORCHON OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJA MORCHON OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos