AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
Informe ejecutivo de AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENCORE 2010 SERVICE SL | Administrador Unico | 22/01/2014 | 07/01/2015 |
TAMANAKERING SLL | Administrador Solidario | 04/05/2011 | 04/12/2013 |
TAMANAKERING SLL | Administrador Unico | 04/05/2011 |
VINCULACIONES DE AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
Empresa: ENCORE 2010 SERVICE SL
Administrador Unico
- Aja Alvarez Esther Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31813 , F 149, S 8, H M 572506, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-28
Empresa: ENCORE 2010 SERVICE SL
Administrador Unico
- Aja Alvarez Esther Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31813 , F 146, S 8, H M 572506, I/A 1 (22/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-19-28
Empresa: TAMANAKERING SLL
Administrador Solidario
- Aja Alvarez Elisa-vesna
- Aja Alvarez Esther Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28650 , F 102, S 8, H M 266041, I/A 10 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-238-28
Empresa: TAMANAKERING SL
Administrador Solidario
- Aja Alvarez Elisa-vesna
- Aja Alvarez Esther Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15771 , F 31, S 8, H M 266041, I/A 6 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Empresa: TAMANAKERING SL
Administrador Unico
- Aja Alvarez Esther Lucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15771 , F 31, S 8, H M 266041, I/A 6 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-28
Información de AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA
Mostramos los datos de AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AJA ALVAREZ ESTHER LUCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos