AINCIBURU ITURRI ANA
Informe ejecutivo de AINCIBURU ITURRI ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AINCIBURU ITURRI ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPERLABO SL | Administrador Solidario | 20/04/2015 |
VINCULACIONES DE AINCIBURU ITURRI ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AINCIBURU ITURRI ANA
Administrador Solidario
- Ainciburu Iturri Ana
- Ainciburu Iturri David Javier
- Erice Lacabe Miguel Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 25, S 8, H NA 34228, I/A 2 (19/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-188-31
Empresa: HIPERLABO SL
Administrador Solidario
- Ainciburu Iturri Ana
- Ainciburu Iturri David Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1762 , F 11, S 8, H NA 34943, I/A 1 (20/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-80-31
Administrador Solidario
- Ainciburu Iturri Ana
- Ainciburu Iturri David Javier
- Erice Lacabe Miguel Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1726 , F 23, S 8, H NA 34228, I/A 1 (20/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-31
Empresa: HISTOTECH SL
Liquidador
- Ainciburu Iturri Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6313, L 3618, F 144, S 8, H V 65302, I/A 4 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-69-46
Información de AINCIBURU ITURRI ANA
Mostramos los datos de AINCIBURU ITURRI ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AINCIBURU ITURRI ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos