AIBAR HUERTAS SINFOROSO
Informe ejecutivo de AIBAR HUERTAS SINFOROSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AIBAR HUERTAS SINFOROSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERRETA KERCORT SL | Administrador Unico | 29/03/2018 | 02/11/2023 |
SINFOROSO AIBAR SL | Administrador Unico | 28/01/2014 | 20/12/2017 |
SINFOROSO AIBAR SL | Socio Unico | 28/01/2014 | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE AIBAR HUERTAS SINFOROSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AIBAR HUERTAS SINFOROSO
Empresa: SERRETA KERCORT SL
Administrador Unico
- Aibar Huertas Sinforoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756, L 1317, F 103, S 8, H CS 40889, I/A 2 (02/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-12
Empresa: SERRETA KERCORT SL
Administrador Unico
- Aibar Huertas Sinforoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1756, L 1317, F 102, S 8, H CS 40889, I/A 1 (29/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-12
Empresa: SINFOROSO AIBAR SL
Administrador Unico
- Aibar Huertas Sinforoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 90, S 8, H CS 36124, I/A 7 (20/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-12
Empresa: SINFOROSO AIBAR SL
Administrador Unico
- Aibar Huertas Sinforoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 87, S 8, H CS 36124, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-12
Empresa: SINFOROSO AIBAR SL
Socio Único
- Aibar Huertas Sinforoso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1638, L 1200, F 87, S 8, H CS 36124, I/A 1 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-12
Información de AIBAR HUERTAS SINFOROSO
Mostramos los datos de AIBAR HUERTAS SINFOROSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AIBAR HUERTAS SINFOROSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos