AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
Informe ejecutivo de AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EGY MACHINES SL | Administrador Solidario | 16/01/2019 | |
A & W MACHINES SL | Administrador Solidario | 19/05/2011 |
VINCULACIONES DE AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
Empresa: EGY MACHINES SL
Administrador Solidario
- Ahmed Sabra Walid Mohamed Ahmed
- Kahlil Ebrahim Mohamed Ebrahim
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1778, L 1339, F 11, S 8, H CS 41694, I/A 1 (16/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-12
Empresa: A & W MACHINES SL
Administrador Solidario
- Ahmed Sabra Walid Mohamed Ahmed
- Sebai Ahmed Abdualla Abdelwahab
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 42, S 8, H CS 32430, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-12
Empresa: A & W MACHINES SL
Administrador Unico
- Ahmed Sabra Walid Mohamed Ahmed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 42, S 8, H CS 32430, I/A 2 (19/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-12
Empresa: A & W MACHINES SL
Administrador Unico
- Ahmed Sabra Walid Mohamed Ahmed
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1546, L 1108, F 41, S 8, H CS 32430, I/A 1 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-12
Información de AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED
Mostramos los datos de AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AHMED SABRA WALID MOHAMED AHMED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos