AHMED QADEER
Informe ejecutivo de AHMED QADEER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AHMED QADEER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QADEER AHMED & BROTHERS SL | Socio Unico | 18/06/2018 | |
QADEER AHMED & BROTHERS SL | Administrador Unico | 18/06/2018 | |
BEST HOSTELERIA 786 SL | Administrador Unico | 14/10/2015 |
VINCULACIONES DE AHMED QADEER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AHMED QADEER
Empresa: ESTRELLA KEBAB SL
Administrador Unico
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10306, L 7587, F 10, S 8, H V 176968, I/A 5 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-46
Empresa: ESTRELLA KEBAB SL
Administrador Unico
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10306, L 7587, F 10, S 8, H V 176968, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-46
Empresa: ESTRELLA KEBAB SL
Nuevo Socio Único
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10306, L 7587, F 10, S 8, H V 176968, I/A 4 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-235-46
Empresa: QADEER AHMED & BROTHERS SL
Administrador Unico
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37798 , F 103, S 8, H M 673332, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Empresa: QADEER AHMED & BROTHERS SL
Socio Único
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37798 , F 103, S 8, H M 673332, I/A 1 (18/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-120-28
Empresa: BEST HOSTELERIA 786 SL
Administrador Unico
- Ahmed Qadeer
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10017, L 7299, F 170, S 8, H V 167212, I/A 1 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-46
Información de AHMED QADEER
Mostramos los datos de AHMED QADEER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AHMED QADEER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos