AHLEN JOAKIM ALEXANDER
Informe ejecutivo de AHLEN JOAKIM ALEXANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AHLEN JOAKIM ALEXANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALMTREE AVENUE SL | Socio Unico | 19/05/2023 | |
PALMTREE AVENUE SL | Administrador Unico | 19/05/2023 |
VINCULACIONES DE AHLEN JOAKIM ALEXANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AHLEN JOAKIM ALEXANDER
Empresa: DIGISTRADA GLOBAL SL
Administrador Unico
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 50, S 8, H MA131227, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: DIGISTRADA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Ahlen Joakim Alexander
- Curtsdotter Ahlen Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 50, S 8, H MA131227, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: DIGISTRADA GLOBAL SL
Socio Único
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 50, S 8, H MA131227, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: VISIONARY ADVISORS SL
Liquidador
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 4518, F 81, S 8, H MA139199, I/A 2 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-29
Empresa: VISIONARY ADVISORS SL
Administrador Unico
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 4518, F 81, S 8, H MA139199, I/A 2 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-29
Empresa: VISIONARY ADVISORS SL
Administrador Unico
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 4518, F 80, S 8, H MA139199, I/A 1 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-29
Empresa: VISIONARY ADVISORS SL
Socio Único
- Ahlen Joakim Alexander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5611, L 4518, F 80, S 8, H MA139199, I/A 1 (11/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-77-29
Empresa: DIGISTRADA GLOBAL SL
Administrador Solidario
- Ahlen Joakim Alexander
- Curtsdotter Ahlen Anna Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5460, L 4367, F 49, S 8, H MA131227, I/A 1 (04/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-29
Información de AHLEN JOAKIM ALEXANDER
Mostramos los datos de AHLEN JOAKIM ALEXANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AHLEN JOAKIM ALEXANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos