AGUSTIN PEREZ ASENSIO
Informe ejecutivo de AGUSTIN PEREZ ASENSIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUSTIN PEREZ ASENSIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMURSOL 2010 SL | Socio Unico | 01/12/2009 | 12/01/2012 |
ALMURSOL 2010 SL | Administrador Unico | 01/12/2009 | 12/01/2012 |
FITOTRASVASE SA | Administrador Unico | 27/02/2009 | |
FITOTRASVASE SA | Apoderado Mancomunado | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE AGUSTIN PEREZ ASENSIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTIN PEREZ ASENSIO
Empresa: ALMURSOL 2010 SL
Administrador Unico
- Agustin Perez Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 211, S 8, H MU 71588, I/A 3 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-30
Empresa: ALMURSOL 2010 SL
Administrador Unico
- Agustin Perez Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 207, S 8, H MU 71588, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-30
Empresa: ALMURSOL 2010 SL
Socio Único
- Agustin Perez Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2717 , F 207, S 8, H MU 71588, I/A 1 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-30
Empresa: FITOTRASVASE SA
Administrador Unico
- Agustin Perez Asensio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 159, S 8, H MU 26938, I/A 17 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-46-30
Empresa: FITOTRASVASE SA
Apoderado Mancomunado
- Agustin Perez Asensio
- Juan Vicente Pascual Traver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1483 , F 159, S 8, H MU 26938, I/A 16 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-30
Información de AGUSTIN PEREZ ASENSIO
Mostramos los datos de AGUSTIN PEREZ ASENSIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTIN PEREZ ASENSIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos