AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
Informe ejecutivo de AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELEMENTAL MUSIC RECORDS SL | Administrador Unico | 30/05/2017 | |
DISTRIJAZZ SL | Administrador Unico | 11/02/2016 | |
DISTRIBUCIONS MUSICALS 09 SL | Apoderado | 31/05/2012 |
VINCULACIONES DE AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
Empresa: IBERIAN PRIME FOODS SL
Liquidador
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 191, S 8, H B 436705, I/A 5 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: IBERIAN PRIME FOODS SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Liquidador
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 191, S 8, H B 436705, I/A 5 (16/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-39-08
Empresa: JAZZ MESSENGERS CLUB SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37914 , F 132, S 8, H B 311188, I/A 7 (16/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-119-08
Empresa: ELEMENTAL MUSIC RECORDS SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43563 , F 187, S 8, H B 432347, I/A 3 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-106-08
Empresa: DISTRIJAZZ SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35775 , F 103, S 8, H B 265667, I/A 5 (11/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-35-08
Empresa: DISTRIJAZZ SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35775 , F 103, S 8, H B 265667, I/A 4 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-08
Empresa: IBERIAN PRIME FOODS SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43729 , F 190, S 8, H B 436705, I/A 4 (31/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-67-08
Empresa: TRADECHOICE SL
Liquidador
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36274 , F 175, S 8, H B 283195, I/A 2 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: TRADECHOICE SL
Administrador Unico
- Agustin Calembert Carlos
Liquidador
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36274 , F 175, S 8, H B 283195, I/A 2 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08
Empresa: DISTRIBUCIONS MUSICALS 09 SL
Apoderado
- Agustin Calembert Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42981 , F 3, S 8, H B 417054, I/A 2 (31/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-110-08
Información de AGUSTIN CALEMBERT CARLOS
Mostramos los datos de AGUSTIN CALEMBERT CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTIN CALEMBERT CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos