AGUSTI PALAZUELO MARTA
Informe ejecutivo de AGUSTI PALAZUELO MARTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE AGUSTI PALAZUELO MARTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTI PALAZUELO MARTA
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 27, S 8, H M 74287, I/A 53 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 27, S 8, H M 74287, I/A 53 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 25, S 8, H M 74287, I/A 50 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 25, S 8, H M 74287, I/A 50 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 23, S 8, H M 74287, I/A 46 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33812 , F 23, S 8, H M 74287, I/A 46 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-28
Empresa: MANZANARES SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17448 , F 191, S 8, H M 74287, I/A 42 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-223-28
Información de AGUSTI PALAZUELO MARTA
Mostramos los datos de AGUSTI PALAZUELO MARTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTI PALAZUELO MARTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos