AGUSTI DONAT ROMAÑACH
Informe ejecutivo de AGUSTI DONAT ROMAÑACH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE AGUSTI DONAT ROMAÑACH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTI DONAT ROMAÑACH
Empresa: FOGA SL
Administrador Mancomunado
- Agusti Donat Romañach
- Joan Bataller Danes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 84, S 8, H GI 6995, I/A 11 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-31-17
Empresa: ROSES DRACMA 2006 SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Agusti Donat Romañach
- Cristina Donat Giro
- Jordi Donat Giro
- Manel Donat Giro
- Montserrat Giro Vigo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2443 , F 151, S 8, H GI 41257, I/A 4 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-196-17
Empresa: FOGA SL
Administrador Mancomunado
- Agusti Donat Romañach
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1248 , F 84, S 8, H GI 6995, I/A 9 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-110-17
Empresa: SERVEIS MUNICIPALS DE ROSES SA
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Agusti Donat Romañach
- Magdalena Casamitjana Aguila
- Manel Pons Carrasco
- Xavier Felip Pujol
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 202, S 8, H GI 17211, I/A 8 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-17
Información de AGUSTI DONAT ROMAÑACH
Mostramos los datos de AGUSTI DONAT ROMAÑACH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTI DONAT ROMAÑACH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos