AGUSTI CASANOVAS XAVIER
Informe ejecutivo de AGUSTI CASANOVAS XAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUSTI CASANOVAS XAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER EFC EP SA | Apoderado | 11/02/2021 |
VINCULACIONES DE AGUSTI CASANOVAS XAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUSTI CASANOVAS XAVIER
Apoderado
- Agusti Casanovas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36556 , F 73, S 8, H M 656492, I/A 58 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE SA
Apoderado
- Agusti Casanovas Xavier
- Agusti Casanovas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36579 , F 40, S 8, H M 656663, I/A 24 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
Empresa: TENEDORA DE VEHICULOS SA
Liquidador
- Agusti Casanovas Xavier
- Diaz Leante Martinez Justo
- Martin Ruiz Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 74, S 8, H B 199758, I/A 29 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: TENEDORA DE VEHICULOS SA
Consejero
- Agusti Casanovas Xavier
- Diaz Leante Martinez Justo
- Martin Ruiz Javier
Liquidador
- Agusti Casanovas Xavier
- Diaz Leante Martinez Justo
- Martin Ruiz Javier
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 74, S 8, H B 199758, I/A 29 (13/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-15-08
Empresa: TENEDORA DE VEHICULOS SA
Consejero
- Agusti Casanovas Xavier
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41091 , F 74, S 8, H B 199758, I/A 28 (09/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-08
Empresa: CAIXARENTING SA
Apoderado
- Agusti Casanovas Xavier
- Ayen Perez Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41991 , F 70, S 8, H B 10673, I/A 129 (24/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-4-08
Empresa: TENEDORA DE VEHICULOS SA
Director General
- Agusti Casanovas Xavier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 225, S 8, H B 199758, I/A 20 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-08
Información de AGUSTI CASANOVAS XAVIER
Mostramos los datos de AGUSTI CASANOVAS XAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUSTI CASANOVAS XAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos