AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
Informe ejecutivo de AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TODO PARA EL BRONCEADO SA | Administrador Unico | 05/11/2014 | |
AGULLO Y FANDIÑO SL | Administrador Unico | 25/06/2009 |
VINCULACIONES DE AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
Empresa: TODO PARA EL BRONCEADO SA
Administrador Unico
- Agullo Hernandez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2154 , F 38, S 8, H C 22223, I/A 8 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-15
Empresa: SUNRISE AGULLO Y GOMEZ SL
Administrador Solidario
- Agullo Hernandez Ernesto
- Gomez Sanchez-albornoz Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 99, S 8, H C 35437, I/A 3 (09/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-159-15
Empresa: AGULLO Y PEÑA SL
Administrador Unico
- Agullo Hernandez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3374 , F 184, S 8, H C 45914, I/A 3 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-15
Empresa: VILLAGARCIA-SOL SL
Administrador Unico
- Agullo Hernandez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2774 , F 47, S 8, H C 31982, I/A 6 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-15
Empresa: SOCIEDAD DE GESTION DE SIEMPRESOL SL
Consejero
- Agullo Hernandez Ernesto
- Fandiño Aller Diego
- Garcia Fernandez Martin
- TODO PARA EL BRONCEADO SA
Presidente
Secretario
- Agullo Hernandez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3004 , F 203, S 8, H C 36860, I/A 3 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-15
Empresa: AGULLO Y FANDIÑO SL
Administrador Unico
- Agullo Hernandez Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035, L 3035, F 196, S 8, H PO 36468, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-36
Empresa: AGULLO Y FANDIÑO SL
Administrador Solidario
- Agullo Hernandez Ernesto
- Fandiño Aller Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3035, L 3035, F 196, S 8, H PO 36468, I/A 3 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-129-36
Información de AGULLO HERNANDEZ ERNESTO
Mostramos los datos de AGULLO HERNANDEZ ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGULLO HERNANDEZ ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos