AGULLO AGULLO ANGEL
Informe ejecutivo de AGULLO AGULLO ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGULLO AGULLO ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIDAJES DE VINO ALICANTE SL | Socio Unico | 19/11/2021 | |
MARIDAJES DE VINO ALICANTE SL | Administrador Unico | 19/11/2021 | |
EVENTOS RESTAURACION EL LAGO SL | Socio Unico | 22/04/2013 | |
EVENTOS RESTAURACION EL LAGO SL | Administrador Unico | 22/04/2013 |
VINCULACIONES DE AGULLO AGULLO ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGULLO AGULLO ANGEL
Empresa: MARIDAJES DE VINO ALICANTE SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423 , F 143, S 8, H A 177011, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-03
Empresa: MARIDAJES DE VINO ALICANTE SL
Socio Único
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4423 , F 143, S 8, H A 177011, I/A 1 (19/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-03
Empresa: ASOPAR ENVIOS SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 37, S 8, H A 136692, I/A 2 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-03
Empresa: ASOPAR ENVIOS SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3718 , F 36, S 8, H A 136692, I/A 1 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-03
Empresa: EVENTOS RESTAURACION EL LAGO SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682 , F 31, S 8, H A 134522, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-03
Empresa: EVENTOS RESTAURACION EL LAGO SL
Socio Único
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3682 , F 31, S 8, H A 134522, I/A 1 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-03
Empresa: GAONA EMPRENDIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 170, S 8, H A 116704, I/A 2 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-03
Empresa: GAONA EMPRENDIMIENTOS SL
Administrador Unico
- Agullo Agullo Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3368 , F 170, S 8, H A 116704, I/A 1 (06/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-73-03
Información de AGULLO AGULLO ANGEL
Mostramos los datos de AGULLO AGULLO ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGULLO AGULLO ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos