AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COTONES AGUIRREZABAL SA | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 | |
TELAETXE SA | Administrador Mancomunado | 23/06/2010 |
VINCULACIONES DE AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
Empresa: TELAETXE SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 128, S 8, H SS 2561, I/A 12 (22/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-20
Empresa: COTONES AGUIRREZABAL SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 202, S 8, H SS 2584, I/A 20 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-20
Empresa: TELAETXE SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 128, S 8, H SS 2561, I/A 11 (19/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-167-20
Empresa: COTONES AGUIRREZABAL SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 202, S 8, H SS 2584, I/A 18 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-20
Empresa: TELAETXE SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 128, S 8, H SS 2561, I/A 10 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-20
Empresa: COTONES AGUIRREZABAL SA
Administrador Mancomunado
- Aguirrezabal Beitia Jose Luis
- Aguirrezabal Lazcano Iñaki
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1119 , F 202, S 8, H SS 2584, I/A 17 (23/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-124-20
Información de AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRREZABAL BEITIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos