AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TESTARDO INVERSIONES SICAV | Consejero | 26/07/2010 | 29/09/2012 |
INROSIL SL | Consejero | 28/12/2010 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
Empresa: TESTARDO INVERSIONES SICAV
Consejero
- Aguirre Ruiz Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 192, S 8, H M 250664, I/A 18 (29/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-28
Empresa: INROSIL SL
Consejero
- Aguirre Ruiz Francisco
- Escuin Royo Maria Rosa
- Escuin Royo Silvia
- Escuin Sancho Jose Luis
- Muñoz Macias Francisco Jesus
- Royo Jario Rosa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3222 , F 151, S 8, H Z 31150, I/A 9 (28/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-5-50
Empresa: TESTARDO INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Ruiz Francisco
- Buendia Andreu Raquel
- Escuin Royo Silvia
- Muñoz Macias Francisco
- Royo Jario Rosa
Ent.Reg.Cont
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18182 , F 190, S 8, H M 250664, I/A 17 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-28
Información de AGUIRRE RUIZ FRANCISCO
Mostramos los datos de AGUIRRE RUIZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE RUIZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos