AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
Informe ejecutivo de AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SEFIDON SL | Administrador Solidario | 26/05/2021 | |
JANDRAMAR INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 25/03/2021 | |
COMERCIAL JOVER Y NAVARRO DE ARTES GRAFICAS SA | Administrador Unico | 30/08/2010 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
Empresa: SEFIDON SL
Administrador Solidario
- Aguirre Jover Fernando Ramon
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 25, S 8, H M 101874, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: SEFIDON SL
Administrador Unico
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21641 , F 25, S 8, H M 101874, I/A 9 (26/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-103-28
Empresa: JANDRAMAR INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Aguirre Jover Gonzalo Ramon
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39682 , F 152, S 8, H M 705099, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: JANDRAMAR INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39682 , F 152, S 8, H M 705099, I/A 2 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Apoderado
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 35, S 8, H M 299252, I/A 8 (07/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-28
Empresa: COMBO PROYECTOS SL
Liquidador
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21707 , F 165, S 8, H M 386563, I/A 3 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Empresa: COMBO PROYECTOS SL
Administrador Unico
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21707 , F 165, S 8, H M 386563, I/A 3 (27/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-28-28
Administrador Unico
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17437 , F 34, S 8, H M 299252, I/A 7 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-28
Administrador Unico
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16372 , F 80, S 8, H M 278189, I/A 5 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
Consejero Delegado Solidario
- Aguirre Jover Gonzalo Ramon
- Aguirre Roldan Ramon Maria
- Gisbert Vilaplana Francisco Javier
Consejero
- Aguirre Jover Gonzalo Ramon
- Aguirre Roldan Ramon Maria
- Gisbert Vilaplana Francisco Javier
Presidente
- Aguirre Roldan Ramon Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16372 , F 80, S 8, H M 278189, I/A 5 (30/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA
Mostramos los datos de AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ROLDAN RAMON MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos