AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
Informe ejecutivo de AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUSTICAS DEL SUR SL | Apoderado | 11/02/2021 | |
DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Miem.Com.Ej. | 24/07/2019 | |
DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Vicepresidente | 24/07/2019 | |
DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Consejero | 24/07/2019 | |
DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA | Apoderado | 14/10/2013 | |
DECOEXSA TENERIFE SA | Consejero | 05/02/2013 | |
PLAZA R P ASOCIADOS SL | Administrador Solidario | 27/11/2009 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
Empresa: DECOEXSA TENERIFE SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Paredes Arruti Mariano Jose
- Perez Marichal Juan Ramon
- Perez Rodriguez Ana Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H TF 41238, I/A 9 (09/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-38
Empresa: RUSTICAS DEL SUR SL
Apoderado
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28039 , F 135, S 8, H M 70901, I/A 33 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Empresa: DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Aguirre Saez Alvaro
- Garcia Larrechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Maria Victoria
- Paredes Arruti Mariano Jose
Miem.Com.Ej.
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Mariano Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 110, S 8, H SS 5398, I/A 138 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Aguirre Saez Alvaro
- Garcia Larrechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Maria Victoria
- Paredes Arruti Mariano Jose
Miem.Com.Ej.
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Mariano Jose
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2694 , F 110, S 8, H SS 5398, I/A 138 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: DECOEXSA TENERIFE SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Paredes Arruti Mariano Jose
- Perez Marichal Juan Ramon
- Perez Rodriguez Ana Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 221, S 8, H TF 41238, I/A 7 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-45-38
Empresa: DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA
Consejero Delegado
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Garcia Larrechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Maria Victoria
- Paredes Arruti Mariano
- Sanz Aguirre Alvaro
Miem.Com.Ej.
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Iglesias Medrano Eloy
- Paredes Arruti Mariano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 34, S 8, H SS 5398, I/A 126 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-20
Empresa: DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA
Apoderado
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2330 , F 30, S 8, H SS 5398, I/A 119 (14/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-201-20
Empresa: IBEROFORWARDERS SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Erdocia Insausti Juan Maria
- Esteve Anton Francisco
- Esteve Esteban Jordi
- Paredes Arruti Mariano
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3337 , F 218, S 8, H A 110443, I/A 12 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-03
Empresa: DECOEXSA TENERIFE SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Paredes Arruti Mariano Jose
- Perez Marichal Juan Ramon
- Perez Rodriguez Ana Rocio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 220, S 8, H TF 41238, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
Empresa: DECOEXSA TENERIFE SA
Consejero
- Aguirre Ormaechea Pedro Luis
- Ana Rocio Perez Rodriguez
- Hipolito Ruiz Joaquin
- Paredes Arruti Mariano Jose
- Perez Marichal Juan Ramon
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2909 , F 220, S 8, H TF 41238, I/A 3 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-38
VER MAS ACTOS
Información de AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS
Mostramos los datos de AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ORMAECHEA PEDRO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos