AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
Informe ejecutivo de AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARTERA SOCIAL SA | Consejero | 12/06/2009 | 01/06/2018 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
Empresa: CARTERA SOCIAL SA
Consejero
- Aguirre Mugica Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 140, S 8, H SS 3318, I/A 25 (01/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-20
Empresa: CARTERA SOCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 140, S 8, H SS 3318, I/A 22 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Empresa: CARTERA SOCIAL SA
Consejero
- Aguirre Mugica Juan Maria
- Arizcorreta Garcia Andres
- Legarda Zaragueta Alejandro
- Sanz Cruz Pedro Antonio
- Toledo Miguel Federico
- Vicente Ramos Felix
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 138, S 8, H SS 3318, I/A 17 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-20
Empresa: CARTERA SOCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 138, S 8, H SS 3318, I/A 15 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-20
Empresa: CARTERA SOCIAL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1739 , F 138, S 8, H SS 3318, I/A 15 (12/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-116-20
Información de AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA
Mostramos los datos de AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE MUGICA JUAN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos