AGUIRRE MONTES JORGE
Informe ejecutivo de AGUIRRE MONTES JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUIRRE MONTES JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JUST TENNIS SL | Socio Unico | 24/02/2016 | |
JUST TENNIS SL | Administrador Unico | 24/02/2016 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE MONTES JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE MONTES JORGE
Empresa: ON COURT SL
Administrador Solidario
- Aguirre Montes Jorge
- Tapia Rubio Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766 , F 22, S 8, H AL 45608, I/A 2 (10/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-54-04
Empresa: JUST TENNIS SL
Administrador Unico
- Aguirre Montes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487, L 4394, F 189, S 8, H MA132651, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-29
Empresa: JUST TENNIS SL
Socio Único
- Aguirre Montes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5487, L 4394, F 189, S 8, H MA132651, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-29
Empresa: ON COURT SL
Administrador Solidario
- Aguirre Montes Jorge
- Tapia Rubio Jesus Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5167, L 4074, F 184, S 8, H MA119267, I/A 3 (02/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Empresa: ON COURT SL
Administrador Unico
- Aguirre Montes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5167, L 4074, F 184, S 8, H MA119267, I/A 2 (05/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-29
Empresa: ON COURT SL
Administrador Unico
- Aguirre Montes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5167, L 4074, F 183, S 8, H MA119267, I/A 1 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Empresa: ON COURT SL
Socio Único
- Aguirre Montes Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5167, L 4074, F 183, S 8, H MA119267, I/A 1 (30/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-29
Información de AGUIRRE MONTES JORGE
Mostramos los datos de AGUIRRE MONTES JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE MONTES JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos