AGUIRRE IBARBIA JAVIER
Informe ejecutivo de AGUIRRE IBARBIA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AGUIRRE IBARBIA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FUNDICIONES SAN ANTONIO DE URKIOLA SL | Apoderado | 16/02/2023 | |
REBABADOS INDAR SL | Consejero | 13/04/2022 | |
REBABADOS INDAR SL | Secretario | 13/04/2022 | |
REBABADOS INDAR SL | Apoderado | 13/04/2022 | |
A2F SOLUTIONS SL | Consejero | 30/04/2021 | |
A2F SOLUTIONS SL | Apoderado | 30/04/2021 | |
A2F SOLUTIONS SL | Secretario | 30/04/2021 | |
BETSAIDE SAL | Consejero | 09/05/2016 | |
EUSKAPITAL PARTNERS SL | Administrador Unico | 08/05/2014 | |
EUSKAPITAL PARTNERS SL | Socio Unico | 08/05/2014 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE IBARBIA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE IBARBIA JAVIER
Apoderado
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 50, S 8, H BI 31532, I/A 36 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Apoderado
- Abando Olaran Iñigo
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 50, S 8, H BI 31532, I/A 36 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-41-48
Empresa: REBABADOS INDAR SL
Apoderado
- Aguirre Ibarbia Javier
- Arteaga Inzunza Silvano
- Capelastegui Plaza Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6080 , F 199, S 8, H BI 78531, I/A 2 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-48
Empresa: REBABADOS INDAR SL
Consejero
- Aguirre Ibarbia Javier
- Arteaga Inzunza Silvano
- Capelastegui Plaza Iñigo
Presidente
Secretario
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6080 , F 196, S 8, H BI 78531, I/A 1 (13/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-79-48
Empresa: A2F SOLUTIONS SL
Apoderado
- Aguirre Ibarbia Javier
- Dasgoas Rodriguez Tomas
- Leon Lasarte Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999 , F 97, S 8, H BI 76800, I/A 2 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
Empresa: A2F SOLUTIONS SL
Consejero
- Aguirre Ibarbia Javier
- Dasgoas Rodriguez Tomas
- Leon Lasarte Carlos
Presidente
Secretario
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5999 , F 94, S 8, H BI 76800, I/A 1 (30/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-48
Apoderado
- Abando Olaran Iñigo
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4747 , F 41, S 8, H BI 31532, I/A 30 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-117-48
Empresa: ARENACASTING SL
Apoderado
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 128, S 8, H VI 18912, I/A 6 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-01
Empresa: ARENACASTING SL
Apoderado
- Aguirre Ibarbia Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1651 , F 126, S 8, H VI 18912, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-01
Empresa: FUNDICIONES DE ELORRIO SL
Consejero
- Aguirre Ibarbia Javier
- Alvarez Cuesta Silvia
- Bedia Cordero Antonio
- Eguia Laucirica Ibon
- Quesada Molero Mikel
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278 , F 1, S 8, H BI 52241, I/A 11 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-94-48
VER MAS ACTOS
Información de AGUIRRE IBARBIA JAVIER
Mostramos los datos de AGUIRRE IBARBIA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE IBARBIA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos