AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
Informe ejecutivo de AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TXEMAR SA | Administrador Solidario | 16/03/2009 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
Empresa: TXEMAR SA
Administrador Solidario
- Aguirre Echeverria Lucia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 137, S 8, H SS 16370, I/A 8 (15/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-98-20
Empresa: TXEMAR SA
Administrador Solidario
- Aguirre Echeverria Lucia Maria
- Montes Tomas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 137, S 8, H SS 16370, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-20
Empresa: TXEMAR SA
Administrador Solidario
- Aguirre Echeverria Lucia Maria
- Montes Tomas Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922 , F 137, S 8, H SS 16370, I/A 6 (16/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-20
Información de AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA
Mostramos los datos de AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ECHEVERRIA LUCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos