AGUIRRE DEL OLMO MARIA
Informe ejecutivo de AGUIRRE DEL OLMO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIRRE DEL OLMO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGUIRRE DENTAL SLP | Socio Unico | 16/07/2009 | |
AGUIRRE DENTAL SLP | Soc.Prof. | 16/07/2009 | |
AGUIRRE DENTAL SLP | Administrador Unico | 16/07/2009 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE DEL OLMO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE DEL OLMO MARIA
Empresa: ASISTENCIA DENTAL AVANZADA SLP
Administrador Unico
- Aguirre Del Olmo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 13, S 8, H NA 29213, I/A 3 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-31
Empresa: CLINICA DENTAL VALVANERA SLP
Administrador Solidario
- Aguirre Del Olmo Maria
- Peralta Rios Esmeralda Laurentina
Soc.Prof.
- Aguirre Del Olmo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612 , F 71, S 8, H LO 10495, I/A 3 (05/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-26
Empresa: AGUIRRE DENTAL SLP
Administrador Unico
- Aguirre Del Olmo Maria
Soc.Prof.
- Aguirre Del Olmo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 164, S 8, H LO 13039, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-26
Empresa: AGUIRRE DENTAL SLP
Socio Único
- Aguirre Del Olmo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 704 , F 164, S 8, H LO 13039, I/A 1 (16/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-26
Empresa: ASISTENCIA DENTAL AVANZADA SLP
Administrador Unico
- Aguirre Del Olmo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 12, S 8, H NA029213, I/A00001 (03/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-131-31
Información de AGUIRRE DEL OLMO MARIA
Mostramos los datos de AGUIRRE DEL OLMO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE DEL OLMO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos