AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
Informe ejecutivo de AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JOB DIRECT 64 SL | Socio Unico | 13/11/2020 | |
TITANIO QUATTRO SERVICIOS INTEGRALES SL | Apoderado | 12/01/2018 | |
TITANIO QUATTRO SERVICIOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 29/10/2015 |
VINCULACIONES DE AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
Empresa: JOB DIRECT 64 SL
Socio Único
- Aguirre Arechavala Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41123 , F 99, S 8, H M 729167, I/A 1 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Apoderado
- Aguirre Arechavala Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31378 , F 56, S 8, H M 564813, I/A 4 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Unico
- Aguirre Arechavala Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31378 , F 56, S 8, H M 564813, I/A 3 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Administrador Unico
- Aguirre Arechavala Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31378 , F 56, S 8, H M 564813, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Socio Único
- Aguirre Arechavala Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31378 , F 56, S 8, H M 564813, I/A 2 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-28
Información de AGUIRRE ARECHAVALA JAIME
Mostramos los datos de AGUIRRE ARECHAVALA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ARECHAVALA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos