AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 13
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTUARIO INVERSIONES SL | Representante | 25/01/2023 | |
VALBORNEDO SL | Representante | 16/12/2022 | |
LEX MANDATUM SL | Administrador Unico | 11/11/2022 | |
AMBIENTE LIVING SL | Administrador Unico | 09/05/2022 | |
INVERSIONES CALETA OLIVIA SL | Apoderado | 09/02/2022 | |
TABARKA STUDIO SL | Apoderado | 15/07/2021 | |
EDUNAR TEAM SL | Apoderado | 30/06/2021 | |
SHARK SKIN CORPORATE SL | Apoderado | 11/07/2019 | |
TOPLENS SL | Apoderado | 26/02/2019 | |
SHARK SKIN CORPORATE SL | Apoderado | 29/10/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
Empresa: AP21 LEGAL SL
Administrador Unico
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 40, S 8, H M 753877, I/A 3 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Empresa: SANTUARIO INVERSIONES SL
Administrador Unico
Representante
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44590 , F 70, S 8, H M 785451, I/A 1 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-22-28
Empresa: VALBORNEDO SL
Administrador Unico
Representante
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43788 , F 198, S 8, H M 772789, I/A 3 (16/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-28
Empresa: LEX MANDATUM SL
Administrador Unico
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44189 , F 155, S 8, H M 779193, I/A 1 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-28
Empresa: AMBIENTE LIVING SL
Administrador Unico
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43521 , F 40, S 8, H M 768504, I/A 1 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: PASPARTU INVERSIONES SL
Apoderado
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39118 , F 143, S 8, H M 695033, I/A 4 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-28
Empresa: INVERSIONES CALETA OLIVIA SL
Apoderado
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43040 , F 90, S 8, H M 760699, I/A 2 (09/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-32-28
Empresa: AP21 LEGAL SL
Administrador Unico
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42622 , F 36, S 8, H M 753877, I/A 1 (28/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-28
Empresa: INVERSORA INTERLUNIUM SL
Administrador Unico
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41603 , F 30, S 8, H M 737064, I/A 3 (23/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-28
Empresa: TABARKA STUDIO SL
Apoderado
- Aguirre Aldereguia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39728 , F 129, S 8, H M 705915, I/A 3 (15/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-139-28
VER MAS ACTOS
Información de AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRRE ALDEREGUIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos