AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
Informe ejecutivo de AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOCETOS ENERGIA SL | Administrador Unico | 04/05/2021 | |
SOMOZAS ENERGIAS RENOVABLES SA | Consejero | 03/04/2013 |
VINCULACIONES DE AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
Empresa: BOCETOS ENERGIA SL
Administrador Unico
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 211, S 8, H C 41633, I/A 4 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-15
Empresa: VENTOS COOPERATIVOS SL
Liquidador Solidario
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- Rua Prieto Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9 , F 11, S 8, H SC 43810, I/A 2 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-15
Empresa: SOMOZAS ENERGIAS RENOVABLES SA
Consejero
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- Del Moral Crespo Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 124, S 8, H C 27217, I/A 18 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-15
Empresa: SOMOZAS ENERGIAS RENOVABLES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2682 , F 123, S 8, H C 27217, I/A 17 (17/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-15
Empresa: BOCETOS ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- Quintans Perez Jose Luis
- Romero Posse Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3221 , F 211, S 8, H C 41633, I/A 2 (10/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-177-15
Empresa: INNOVACION EOLICA DE GALICIA SL
Administrador Solidario
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- BOREAS TECNOLOGIA SL
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3314 , F 82, S 8, H C 43844, I/A 2 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-240-15
Empresa: EUROGALAICA ENERGIA SL
Liquidador
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- San Martin Perez Miguel Angel
- Souto Meizoso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 9, S 8, H C 43898, I/A 5 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-15
Empresa: EUROGALAICA ENERGIA SL
Consejero
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- San Martin Perez Miguel Angel
- Souto Meizoso Jose Antonio
Liquidador
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- San Martin Perez Miguel Angel
- Souto Meizoso Jose Antonio
Presidente
Secretario
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3315 , F 9, S 8, H C 43898, I/A 5 (07/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-153-15
Empresa: SOMOZAS ENERGIAS RENOVABLES SA
Consejero
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- Alonso Tembras Juan
- Candocia Ramos Manuel
- Del Moral Crespo Joaquin
- ENERGIA Y RECURSOS AMBIENTALES SA
- URBAENERGIA SL
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2492 , F 121, S 8, H C 27217, I/A 10 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-15
Empresa: INNOVACION EOLICA DE SALAMANCA SL
Consejero
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
- GESTION DE SUPERFICIES GESEO SL
Presidente
- Aguiriano Ramudo Ignacio Ernesto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563, L 354, F 10, S 8, H BU 11810, I/A 3 (14/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-38-09
Información de AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO
Mostramos los datos de AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRIANO RAMUDO IGNACIO ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos