AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEL RIO Y AGUIRADO SL | Socio Unico | 01/02/2024 |
VINCULACIONES DE AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: DEL RIO Y AGUIRADO SL
Socio Único
- Aguirado Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2800 , F 114, S 8, H SE 35286,SE , I/ 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-29-41
Liquidador Unico
- Aguirado Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 114, S 8, H SE 47587, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
- Aguirado Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3428 , F 114, S 8, H SE 47587, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-66-41
Empresa: RURHABITAT DESARROLLO SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Aguirado Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5757 , F 73, S 8, H SE 98778, I/A 2 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-37-41
Empresa: RURHABITAT DESARROLLO SOSTENIBLE SL
Administrador Unico
- Aguirado Sanz Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5757 , F 71, S 8, H SE 98778, I/A 1 (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-203-41
Información de AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUIRADO SANZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos