AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
Informe ejecutivo de AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGROFORESTAL AGUION SL | Administrador Mancomunado | 26/11/2018 | 25/10/2019 |
AGROFORESTAL AGUION SL | Administrador Unico | 17/12/2015 | 26/11/2018 |
AGROFORESTAL AGUION SL | Socio Unico | 17/12/2015 | 04/05/2018 |
VINCULACIONES DE AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
Empresa: AGROFORESTAL AGUION SL
Administrador Mancomunado
- Aguion Lopez Jesus Adrian
- Aguion Veiga Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 145, S 8, H SC 48061, I/A 4 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-15
Empresa: AGROFORESTAL AGUION SL
Administrador Mancomunado
- Aguion Lopez Jesus Adrian
- Aguion Veiga Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 145, S 8, H SC 48061, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-15
Empresa: AGROFORESTAL AGUION SL
Administrador Unico
- Aguion Lopez Jesus Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 145, S 8, H SC 48061, I/A 3 (26/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-15
Empresa: AGROFORESTAL AGUION SL
Administrador Unico
- Aguion Lopez Jesus Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 142, S 8, H SC 48061, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-15
Empresa: AGROFORESTAL AGUION SL
Socio Único
- Aguion Lopez Jesus Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 267 , F 142, S 8, H SC 48061, I/A 1 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-15
Información de AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN
Mostramos los datos de AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUION LOPEZ JESUS ADRIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos