AGUILO PEREZ EUGENIO
Informe ejecutivo de AGUILO PEREZ EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE AGUILO PEREZ EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMAGINE TOURISM CONSULTING SL | Administrador Solidario | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE AGUILO PEREZ EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AGUILO PEREZ EUGENIO
Empresa: CARPANEL BALEAR SA
Administrador Unico
- Aguilo Perez Eugenio
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 177, S 8, H PM 39172, I/A 8 (02/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-07
Empresa: CARPANEL BALEAR SA
Administrador Unico
- Aguilo Perez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 175, S 8, H PM 39172, I/A 6 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-07
Empresa: CARPANEL BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguilo Perez Eugenio
- Llabres Feliu Miguel
- Pol Mercadal Juan Ramon
Presidente
Secretario
- Aguilo Perez Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 175, S 8, H PM 39172, I/A 6 (05/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-07
Empresa: CARPANEL BALEAR SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Aguilo Perez Eugenio
- Llabres Feliu Miguel
- Pol Mercadal Juan Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 175, S 8, H PM 39172, I/A 5 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-07
Empresa: IMAGINE TOURISM CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Aguilo Perez Eugenio
- Bartolome Greenwood Ana Maria
- Rey-maquieira Palmer Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 123, S 8, H PM 63643, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-07
Empresa: IMAGINE TOURISM CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 123, S 8, H PM 63643, I/A 2 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-60-07
Empresa: IMAGINE TOURISM CONSULTING SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2377 , F 121, S 8, H PM 63643, I/A 1 (12/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-07
Información de AGUILO PEREZ EUGENIO
Mostramos los datos de AGUILO PEREZ EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AGUILO PEREZ EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos